समस्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री
क्रo संo | माननीय संसदीय कार्य मंत्री | अवधि से | अवधि तक |
---|---|---|---|
1 | श्री सुरेश कुमार खन्ना | 28-03-2022 | पदासीन |
2 | श्री सुरेश कुमार खन्ना | 22-03-2017 | 11-03-2022 |
3 | श्री मो0 आज़म खान | 18-03-2012 | 17-03-2017 |
4 | श्री लालजी वर्मा | 17-05-2007 | 07-03-2012 |
5 | श्री मो0 आज़म खान | 06-09-2003 | 13-05-2007 |
6 | श्री सुखदेव राजभर | 03-05-2002 | 28-08-2003 |
7 | श्री हुकुम सिंह | 20-11-1999 | 08-03-2002 |
8 | श्री हुकुम सिंह | 15-01-1998 | 12-11-1999 |
9 | श्री कल्याण सिंह | 27-09-1997 | 14-01-1998 |
10 | श्री बी0 आर0 वर्मा | 27-03-1997 | 21-09-1997 |
11 | श्री हृदय नारायण दीक्षित | 26-06-1995 | 18-10-1995 |
12 | श्री राम लखन वर्मा | 16-06-1995 | 26-06-1995 |
13 | श्री बेनी प्रसाद वर्मा | 04-12-1993 | 03-06-1995 |
14 | श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त | 24-06-1991 | 06-12-1992 |
15 | श्री बेनी प्रसाद वर्मा | 05-12-1989 | 24-06-1991 |
16 | डा0 अम्मार रिज़वी | 25-06-1988 | 05-12-1989 |
17 | डा0 अम्मार रिज़वी | 26-08-1986 | 24-06-1988 |
18 | श्री हुकुम सिंह | 25-09-1985 | 26-08-1986 |
19 | श्री राम रतन सिंह | 13-03-1985 | 24-09-1985 |
20 | श्री राम सिंह खन्ना | 10-08-1984 | 10-03-1985 |
21 | डा0 अम्मार रिज़वी | 19-07-1982 | 02-08-1984 |
22 | श्री राम रतन सिंह | 03-10-1981 | 19-07-1982 |
23 | डा0 अम्मार रिज़वी | 31-07-1980 | 03-10-1981 |
24 | श्री मधुकर दिघे | 06-03-1979 | 17-02-1980 |
25 | श्री मधुकर दिघे | 17-07-1977 | 28-02-1979 |
26 | डा0 अम्मार रिज़वी | 21-01-1976 | 30-04-1977 |
27 | श्री नारायण दत्त तिवारी | 05-03-1974 | 29-11-1975 |
28 | श्री नारायण दत्त तिवारी | 08-11-1973 | 05-03-1974 |
29 | श्री नारायण दत्त तिवारी | 04-04-1971 | 12-06-1973 |
30 | श्री शांति प्रपन्न शर्मा | 11-11-1970 | 04-04-1971 |
31 | श्री बलवीर सिंह | 18-02-1970 | 01-10-1970 |
32 | श्री शांति प्रपन्न शर्मा | 26-02-1969 | 17-02-1970 |
33 | श्री श्याम लाल यादव | 06-04-1967 | 24-02-1968 |
34 | श्री बनारसी दास | 14-03-1967 | 02-04-1967 |
35 | श्री बनारसी दास | 14-10-1963 | 13-03-1967 |
36 | श्री हुकुम सिंह विसेन | 02-10-1963 | 14-10-1963 |
37 | श्री बनारसी दास | 14-03-1962 | 18-06-1963 |
38 | श्री मंगला प्रसाद | 24-07-1961 | 14-03-1962 |
39 | श्री सै0 अली जहीर | 10-04-1957 | 06-12-1960 |
40 | श्री सै0 अली जहीर | 28-12-1954 | 10-04-1957 |
41 | श्री सै0 अली जहीर | 20-05-1952 | 27-12-1954 |
Discussion about this post